• Предмет: Математика
  • Автор: Лёва123
  • Вопрос задан 7 лет назад

54240:678*5009+830*671-(125*96-73836:9)

Ответы

Ответ дал: mevh
0

1)125*96=12000

2)73836/9=8204

3)12000-8204=3796

4)54240/678=80

5)830*671=556930

6)80*5009=40720

7)400720+556930=957650

8)957650-3796=953854

Ответ дал: Rosa5
0

54240:678*5009+830*671-(125*96-73836:9)=  953854                                                                                      1)125*96=12000   2)73836:9=8204   3)12000-8204=3796                                                                                          4)54240:678=80    5) 80*5009=400720  6)830*671=556930  7)400720+556930=957650                        8)957650-3796=953854

Ответ дал: kiramaxx
0

Решение:

54240 : 678 * 5009 + 830 * 671 - (125 * 96 - 73836 : 9) = 953854

1) 125 * 96 = 12000

2) 73836 : 9 = 8204

3) 12000 - 8204 = 3796

4) 54240 : 678 = 80

5) 80 * 5009 = 400720

6) 830 * 671 = 556930

7) 400720 + 556930 = 957650

8) 957650 - 3796 = 953854

Похожие вопросы