• Предмет: Математика
  • Автор: Аноним
  • Вопрос задан 8 лет назад

выполни действия и сравни приёмы вычислений:
35*14=35*(10+4)= 16*20=16*(2*10)=
35*40=35*(4*10)= 16*20=16*(10+2)=

Ответы

Ответ дал: kazymovamasha
0
35*14=35*(10+4)=35*10+35*4=350+140=490 2ой множитель представляем как сумму чисел 10 и 4

35*40=35*(4*10)=35*4*10=140*10=1400 Здесь множитель представляем как произведение двух множителей 10 и 4

16*20=16*(2*10)=16*2*10=32*10=320 Здесь множитель представляем как произведение двух множителей 2 и 10
16*20=16*(10+2)=16*10+16*2=160+32=192 2ой множитель представляем как сумму чисел 10 и 2

Все это делается для удобства вычисления в уме и без калькулятора. Разложение чисел на слагаемые  и множители

Похожие вопросы