• Предмет: Математика
  • Автор: AnnaLuki
  • Вопрос задан 7 лет назад

помогите решить пожалуйста!

Приложения:

Ответы

Ответ дал: v1KT0
0
1) (294 * 7500 - 3690460 : 5) : 4 - 35999 = 6728
2) (786 - 600) * 19 + (1007 - 965) * 14 - 48 * 16 = 3354
3) (9867 + 76535) * 105 - 96 + 78 * (1080 - 789) = 9094812
4) 4045 : 5 + 451 * 75 - (729 - 642) = 34547
5) 1027 - 428 + 307 * 280 - (60005 - 5168) : 9 = 80466
6) 78 * 607 - 19 * 97 + 904 * (2081 - 1978) = 138615
Похожие вопросы