• Предмет: Математика
  • Автор: Polinakim77
  • Вопрос задан 7 лет назад

400000-702*50:100=
190*200+(32148-16)=
Помогите пожалуйста (по действиям)
Очень надо!!!

Ответы

Ответ дал: annam4715
0
400000-702*50:100=399649
1)702*50=35100
2) 35100:100=351
3)400000-351=399649
190*200+(32148-16)=70132
1) 32148-16=32132
2) 190*200= 38000
3)38000+32132=70132
Похожие вопросы