• Предмет: Математика
  • Автор: sofia01012009
  • Вопрос задан 6 лет назад

Решите пожалуйста 1)79 348-64 *84+6539:13-11 005
2) (1403*804-71370:234)*14+1428
3) 17:(724-659)+(129-43)*38

Ответы

Ответ дал: aidana200804
0

1)79 348-64*84+6539:13-11005=63 470

2) (1403*804-71370:234)*14+1428=15 789 326

3)17:(724-659)+(129-43)*38=3 268,2615384615

Ответ дал: tanirbergen04
0
79348-64*84+6539:13-11005=79348-5376+503-11005=63470
(1403*804-71370:234)*14+1428=(1128012-305)*14+1428=1127707*14+1428=15787898+1428=15789326
17:(724-659)+(129-43)*38= 17:65+86*38=0,26+3268=3268,26
Похожие вопросы