• Предмет: Математика
  • Автор: polina2312003
  • Вопрос задан 7 лет назад

Номер 361, 362 помогитееееке

Приложения:

Ответы

Ответ дал: denkarina
0
а)8007+308×19=8007+5852=13859 б)109040:752+29092=145+29092=29237 в) 9094+2220-529=6345 г)1687×37-740=62419-740=61679
Ответ дал: polina2312003
0
а можешь и второй
Ответ дал: ждан15
0
361.а) 744651/93=8007
498003-497984=19
19*308=5852
5852+8007=13855
б)16004-1525=752
109040/752=145
2078*14=29092
29092+145=29237
в)523920/236=2220
19044/36=529
222+9094=11314
11314-529=10785
г)891+796=1687
1687*37=62419
729640/986=740
62419-740=61679
362.
49.500 умножить на 6равно 297кг привезли всего муки.297кгминус 33кг равно264кг.расход за 8 дней.264:8=33кг в день.И муки хватит на один день

Похожие вопросы